序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨凤英 | 90% | 18.0万人民币 |
2 | 沈春英 | 10% | 2.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨凤英
|
|
2 |
沈春英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-13 | 投资人(股权)变更 |
杨凤英 出资 20万人民币;
|
杨凤英 出资 18( - 10% )万人民币;沈春英 出资 2万人民币; [新增]
|
2 | 2020-01-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵盼 [退出]
|
沈春英 [新增]
|
3 | 2020-01-13 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
4 | 2018-04-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨凤英
|
杨凤英
|
5 | 2018-04-16 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2018-04-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈宝军 [退出]
|
赵盼 [新增]
|
7 | 2018-04-16 | 投资人(股权)变更 |
杨凤英 出资 13.4万人民币;陈宝军 出资 6.6万人民币; [退出]
|
杨凤英 出资 20( + 49.25373% )万人民币;
|
8 | 2017-12-25 | 经营期限(营业期限)变更 |
2008年3月7日 至 2018年3月6日
|
2008年3月7日 至 2028年3月6日
|
9 | 2017-12-25 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
许立娜 备案手机:*****
|
10 | 2017-12-25 | 财务负责人 |
|
许立娜
|