序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑加全 | 50% | 1300.05万人民币 |
2 | 静耐如 | 50% | 1300.05万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑加全
|
|
2 |
静耐如
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
唐山玉联实业有限公司玉联酒楼
|
李艳红 | 2003-04-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘增荣 [退出]
|
静耐如 [新增]
|
2 | 2020-01-13 | 投资人(股权)变更 |
江贺林 出资 27万人民币; [退出]王立勋 出资 27.3万人民币; [退出]李志永 出资 22.1万人民币; [退出]梁树华 出资 25.3万人民币; [退出]江志庚 出资 32.2万人民币; [退出]云贺军 出资 22.8万人民币; [退出]尚友杰 出资 23.3万人民币; [退出]高玉明 出资 27.3万人民币; [退出]刘英春 出资 5.5万人民币; [退出]刘红霞 出资 34.1万人民币; [退出]郭宝合 出资 31.9万人民币; [退出]高飞 出资 25.4万人民币; [退出]赵庆志 出资 25.6万人民币; [退出]李瑞刚 出资 25.9万人民币; [退出]徐建立 出资 25.3万人民币; [退出]王术存 出资 26.5万人民币; [退出]寇立华 出资 22.8万人民币; [退出]王秀永 出资 29.8万人民币; [退出]陈金山 出资 180.3万人民币; [退出]谭玉矿 出资 108.5万人民币; [退出]杨振平 出资 386万人民币; [退出]王广华 出资 5.5万人民币; [退出]李福军 出资 26.7万人民币; [退出]郭世奎 出资 16.7万人民币; [退出]周秀敏 出资 15.1万人民币; [退出]刘增荣 出资 22.4万人民币; [退出]张厚永 出资 31.9万人民币; [退出]刘东 出资 22.1万人民币; [退出]刘欣春 出资 119.6万人民币; [退出]郑加全 出资 1000万人民币;胡树仁 出资 182.5万人民币; [退出]杨秀山 出资 22.7万人民币; [退出]
|
郑加全 出资 1300.05( + 30.005% )万人民币;静耐如 出资 1300.05万人民币; [新增]
|
3 | 2017-08-14 | 财务负责人 |
|
尹瑞晴
|
4 | 2017-08-14 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
尹瑞晴 备案手机:*****
|
5 | 2015-07-29 | 经营期限(营业期限)变更 |
1995-07-20~2015-07-19
|
1995-07-20~2035-07-19
|
6 | 2014-03-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈金山杨振平 [退出]刘欣春胡树仁 [退出]谭玉矿
|
谭玉矿郑加全 [新增]陈金山刘欣春
|
7 | 2014-03-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨振平 [退出]
|
郑加全 [新增]
|
8 | 2014-03-24 | 经营范围变更 |
食品机械 石油机械 电子产品 机电设备制造销售 货物运输(普货)
|
食品机械 石油机械 电子产品 机电设备制造销售 货物运输(普货)
|
9 | 2014-03-24 | 经理备案 |
杨振平 [退出]
|
郑加全 [新增]
|
10 | 2014-03-24 | 董事备案 |
陈金山杨振平 [退出]刘欣春胡树仁 [退出]谭玉矿
|
谭玉矿郑加全 [新增]陈金山刘欣春
|