序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈功明 | 40% | 12.0万人民币 |
2 | 陈昌球 | 30% | 9.0万人民币 |
3 | 吴云峰 | 30% | 9.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈功明
|
|
2 |
陈昌球
|
|
3 |
何志军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴云峰 [退出]陈功明 [退出]
|
何志军 [新增]
|
2 | 2016-12-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈昌球 [退出]
|
陈功明 [新增]
|
3 | 2016-12-01 | 董事备案 |
陈昌球 [退出]
|
陈功明 [新增]
|
4 | 2016-12-01 | 经营期限(营业期限)变更 |
2007年5月28日 至 2017年5月26日
|
2007年5月28日 至 长期
|
5 | 2016-12-01 | 法定代表人变更 |
陈昌球
|
陈功明
|
6 | 2016-12-01 | 监事备案 |
吴云峰 [退出]陈功明 [退出]
|
何志军 [新增]
|
7 | 2016-12-01 | 经理备案 |
陈昌球 [退出]
|
陈功明 [新增]
|
8 | 2016-12-01 | 章程备案 |
无
|
2016-11-22一致通过公司新的章程,原章程即日起失效。
|
9 | 2016-01-26 | 财务负责人 |
|
王艳红
|
10 | 2016-01-26 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
韩俊萍 备案手机:*****
|