序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭海军 | 60% | 18.0万人民币 |
2 | 刘丛强 | 40% | 12.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭海军
|
|
2 |
刘丛强
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
遵化市金佳美旅行社有限公司迁西营业部
|
段永刚 | 2016-12-20 |
2 |
遵化市金佳美旅行社有限公司汽车站营业部
|
郭海军 | 2014-11-25 |
3 |
遵化市金佳美旅行社有限公司堡子店营业部
|
张国亮 | 2012-01-12 |
4 |
遵化市金佳美旅行社有限公司文化北路营业部
|
李敬 | 2012-01-12 |
5 |
遵化市金佳美旅行社有限公司建明营业部
|
李军 | 2012-01-12 |
6 |
遵化市金佳美旅行社有限公司石门营业部
|
刘旭东 | 2012-01-12 |
7 |
遵化市金佳美旅行社有限公司北京分公司
|
李敬 | 2011-11-29 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-12 | 经营期限 |
2011年11月4日 至 2021年11月4日
|
2011年11月4日 至 2051年11月4日
|
2 | 2021-01-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李军 [退出]
|
刘丛强 [新增]
|
3 | 2021-01-25 | 投资人(股权)变更 |
李军 出资 12万人民币; [退出]李敬 出资 18万人民币; [退出]
|
刘丛强 出资 12万人民币; [新增]郭海军 出资 18万人民币; [新增]
|
4 | 2021-01-25 | 法定代表人变更 |
李敬
|
郭海军
|
5 | 2021-01-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
郭海军
|