序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙金凤 | 90% | 2.7万人民币 |
2 | 王丽玮 | 10% | 0.3万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-08-19 | 财务负责人 |
|
李艳君
|
2 | 2016-08-19 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
2009年9月19日 至 2031年8月16日
|
3 | 2016-08-19 | 联络员备案 |
|
孙金凤 备案手机:*****
|
4 | 2009-09-19 | 市场主体类型变更 |
|
1130
|