序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李文东 | 60% | 30万人民币 |
2 | 王岩 | 40% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杜善新
|
|
2 |
王岩
|
|
3 |
李晓杰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙彦来 [退出]
|
李晓杰 [新增]
|
2 | 2021-06-23 | 经营范围变更 |
小区物业管理(三级)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
小区物业管理(三级);制作、代理、****布广告;房地产租赁经营服务(不含保障性住房)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2021-06-23 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-06-21第三章第八条
|
4 | 2020-11-09 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-11-09第七章第二十七条
|
5 | 2020-11-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙彦来 [退出]
|
杜善新 [新增]
|
6 | 2020-11-09 | 法定代表人变更 |
孙彦来
|
杜善新
|
7 | 2017-07-25 | 财务负责人 |
|
于凤秀
|
8 | 2017-07-25 | 经营期限(营业期限)变更 |
2007年7月11日 至 2017年7月10日
|
2007年7月11日 至 2027年7月10日
|
9 | 2017-07-25 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
于凤秀 备案手机:*****
|
10 | 2015-02-06 | 法定代表人变更 |
李文东
|
孙彦来
|