序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京东星冶金新技术开****有限公司 | 38% | 114万人民币 |
2 | 马明 | 7.33333% | 22万人民币 |
3 | 张伟 | 7% | 21万人民币 |
4 | 孙德龙 | 6% | 18万人民币 |
5 | 辛奇 | 6% | 18万人民币 |
6 | 郑群 | 5.66667% | 17万人民币 |
7 | 杨雪 | 5.66667% | 17万人民币 |
8 | 冯伟 | 5.33333% | 16.0万人民币 |
9 | 王思远 | 5% | 15万人民币 |
10 | 王北虹 | 5% | 15万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马明
|
|
2 |
王思远
|
|
3 |
李西珍
|
|
4 |
辛奇
|
|
5 |
杨雪
|
|
6 |
王北虹
|
|
7 |
李芝红
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
唐山市润达物业服务有限公司丰润幸福家分公司
|
王思远 | 2021-05-08 |
2 |
唐山市润达物业服务有限公司曹妃甸分公司
|
杜占盛 | 2019-12-27 |
3 |
唐山市润达物业服务有限公司浭阳分公司
|
辛奇 | 2019-01-14 |
4 |
唐山市润达物业服务有限公司丰润区助我家餐饮分公司
|
沈文平 | 2018-04-20 |
5 |
唐山市润达物业服务有限公司北京分公司
|
杨雪 | 2018-03-23 |
6 |
唐山市润达物业服务有限公司丰润餐饮分公司
|
辛奇 | 2018-03-07 |
7 |
唐山市润达物业服务有限公司珠海分公司
|
王思远 | 2017-01-13 |
8 |
唐山市润达物业服务有限公司沈阳分公司
|
杜占盛 | 2015-10-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马明
|
马明
|
2 | 2021-05-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李西珍杨雪肖肃 [退出]刘晓斌 [退出]马明
|
杨雪辛奇 [新增]李西珍王思远 [新增]马明
|
3 | 2021-05-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李芝红苏丽娟 [退出]
|
李芝红王北虹 [新增]
|
4 | 2021-05-28 | 投资人(股权)变更 |
肖肃 出资 22万人民币; [退出]郑群 出资 17万人民币;冯伟 出资 16万人民币;李红军 出资 13万人民币;张伟 出资 21万人民币;李仕明 出资 15万人民币; [退出]贾晓宇 出资 18万人民币; [退出]孙德龙 出资 18万人民币;杨晶 出资 17万人民币; [退出]刘燕 出资 14万人民币;北京东星冶金新技术开****有限公司 出资 114万人民币;章杰 出资 15万人民币; [退出]
|
马明 出资 22万人民币; [新增]郑群 出资 17万人民币;冯伟 出资 16万人民币;李红军 出资 13万人民币;张伟 出资 21万人民币;辛奇 出资 18万人民币; [新增]王思远 出资 15万人民币; [新增]杨雪 出资 17万人民币; [新增]孙德龙 出资 18万人民币;刘燕 出资 14.000000万人民币;北京东星冶金新技术开****有限公司 出资 114万人民币;王北虹 出资 15万人民币; [新增]
|
5 | 2021-05-28 | 法定代表人变更 |
刘晓斌
|
马明
|
6 | 2021-01-07 | 经营范围变更 |
物业管理(凭资质经营);日用百货、五金、办公用品零售;家用电器维修、建筑用模板租赁;中型餐馆(不含凉菜;不含裱花蛋糕;不含生食海产品);招待所、浴室、美****;普通货运;房屋修缮;园林绿化;机械设备租赁;预包装食品、散装食品、烟零售;房屋租赁;设计、制作、代理、****布国内各类广告;家政服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
提供物业服务;会议、展览服务;清洁服务;消杀服务;洗衣服务;日用百货、五金、办公用品、电子设备、家用电器、服装鞋帽、食用农产品、预包装食品、散装食品、烟零售;家用电器维修;建筑用模板租赁;城市道路清扫服务;城市生活垃圾清运;中型餐馆(不含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品);招待所、浴池、美****;普通货运;房屋修缮;园林绿化;机械设备租赁;房屋租赁;设计、制作、代理、****布国内各类广告;家政服务;提供老年人养护服务;人力资源外包;酒店管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2020-11-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
史玉萍 [退出]
|
马明 [新增]
|
8 | 2020-11-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李西珍杨晶 [退出]杨雪刘晓斌肖肃
|
李西珍杨雪刘晓斌肖肃马明 [新增]
|
9 | 2020-03-16 | 投资人(股权)变更 |
肖肃 出资 22万人民币;郑群 出资 17万人民币;冯伟 出资 16万人民币;李红军 出资 13万人民币;张伟 出资 21万人民币;李仕明 出资 15万人民币;贾晓宇 出资 18万人民币;孙德龙 出资 18万人民币;杨晶 出资 17万人民币;刘燕 出资 14万人民币;北京东星冶金新技术开****公司 出资 114万人民币;章杰 出资 15万人民币;
|
肖肃 出资 22万人民币;郑群 出资 17万人民币;冯伟 出资 16万人民币;李红军 出资 13万人民币;张伟 出资 21万人民币;贾晓宇 出资 18万人民币;李仕明 出资 15万人民币;杨晶 出资 17万人民币;孙德龙 出资 18万人民币;刘燕 出资 14万人民币;北京东星冶金新技术开****有限公司 出资 114万人民币; [名称变更]章杰 出资 15万人民币;
|
10 | 2019-08-13 | 法定代表人变更 |
胡明琦
|
刘晓斌
|