序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-28 | 负责人变更 |
杨锦洪 [退出]
|
康玉臣 [新增]
|
2 | 2019-02-13 | 负责人变更 |
刘小波 [退出]
|
杨锦洪 [新增]
|
3 | 2016-11-21 | 负责人变更 |
张芳 [退出]
|
刘小波 [新增]
|
4 | 2016-05-11 | 负责人变更 |
赵向东 [退出]
|
张芳 [新增]
|
5 | 2014-04-02 | 负责人变更 |
黄曦 [退出]
|
赵向东 [新增]
|