序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 万力控股有限公司 | 100% | 4000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔海鹏
|
|
2 |
王玲玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-14 | 法定代表人变更 |
张新卫
|
崔海鹏
|
2 | 2020-09-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄永钊 [退出]
|
王玲玲 [新增]
|
3 | 2020-09-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张新卫 [退出]
|
崔海鹏 [新增]
|
4 | 2016-04-18 | 经营范围变更 |
房地产开****(凭资质经营)(房租协议至2015年6月14日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
房地产开****(凭资质经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
5 | 2014-12-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄永钊
|
黄永钊
|
6 | 2014-12-09 | 监事备案 |
黄永钊
|
黄永钊
|
7 | 2014-12-09 | 经营范围变更 |
房地产开****(凭资质经营)(房租协议至2015年6月14日)*
|
房地产开****(凭资质经营)(房租协议至2015年6月14日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
8 | 2014-12-09 | 法定代表人变更 |
黄玲玲
|
张新卫
|
9 | 2014-12-09 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
10 | 2014-12-09 | 投资人(股权)变更 |
黄玲玲; [退出]万力控股有限公司;
|
万力控股有限公司;
|