序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 众行融资租赁(深圳)有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵立洋
|
|
2 |
杨成
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
遵化市众行汽车服务有限公司雅安分公司
|
冯建虎 | 2021-05-17 |
2 |
遵化市众行汽车服务有限公司景泰分公司
|
陈恒 | 2021-04-14 |
3 |
遵化市众行汽车服务有限公司四川分公司
|
陈恒 | 2021-04-09 |
4 |
遵化市众行汽车服务有限公司陕西分公司
|
柴小虎 | 2021-03-29 |
5 |
遵化市众行汽车服务有限公司成都分公司
|
张勇 | 2020-09-30 |
6 |
遵化市众行汽车服务有限公司重庆分公司
|
张勇 | 2020-09-08 |
7 |
遵化市众行汽车服务有限公司张掖分公司
|
陈恒 | 2020-06-16 |
8 |
遵化市众行汽车服务有限公司定西分公司
|
陈恒 | 2019-07-29 |
9 |
遵化市众行汽车服务有限公司白银分公司
|
陈恒 | 2019-07-08 |
10 |
遵化市众行汽车服务有限公司海湖分公司
|
柴小虎 | 2019-07-02 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-10 | 投资人(股权)变更 |
奥图融信融资租赁有限公司 出资 900万人民币; [退出]诚宜信保商业保理有限公司 出资 100万人民币; [退出]
|
众行融资租赁(深圳)有限公司 出资 1000万人民币; [新增]
|
2 | 2020-12-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵立洋
|
赵立洋
|
3 | 2020-12-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王志锋 [退出]
|
杨成 [新增]
|
4 | 2020-12-10 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
5 | 2018-06-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘婉 [退出]
|
王志锋 [新增]
|
6 | 2018-06-01 | 投资人(股权)变更 |
刘婉 出资 300万人民币; [退出]赵立洋 出资 600万人民币; [退出]诚宜信保商业保理有限公司 出资 100万人民币;
|
奥图融信融资租赁有限公司 出资 900万人民币; [新增]诚宜信保商业保理有限公司 出资 100万人民币;
|
7 | 2018-06-01 | 联络员备案 |
胡国侠 *** 备案手机:***
|
刘玉莹 *** 备案手机:***
|
8 | 2018-06-01 | 财务负责人 |
侯丹丹 ***
|
侯丹丹 ***
|
9 | 2017-12-21 | 分公司/分支机构备案 |
|
遵化市众行汽车服务有限公司承德分公司;
|
10 | 2017-12-21 | 经营范围变更 |
汽车及汽车配件 销售;汽车租赁 汽车维修与保养 汽车美容 代办车牌 服务;二手车买卖;机动车信息咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
汽车及汽车配件 销售;汽车租赁 代办车牌 服务;二手车买卖;机动车信息咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|