序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王立明 | 66% | 13.2万人民币 |
2 | 孙玉英 | 34% | 6.8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙玉英
|
|
2 |
王立明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-08 | 财务负责人 |
|
赵晨延
|
2 | 2017-09-08 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
2008年10月23日 至 2027年9月30日
|
3 | 2017-09-08 | 联络员备案 |
|
刘秀丽 备案手机:*****
|
4 | 2015-01-12 | 投资人(股权)变更 |
|
孙玉英; [新增]王立明; [新增]
|
5 | 2015-01-12 | 法定代表人变更 |
|
孙玉英
|
6 | 2014-08-28 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
2008-10-23~2017-09-30
|