序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄石市诚信资产经营管理有限公司 | 90% | 4500.0万人民币 |
2 | 林千里 | 10% | 500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘操
|
|
2 |
胡军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈鹏(监事), [退出]刘操(执行董事兼总经理)
|
胡军(监事), [新增]刘操(执行董事兼总经理)
|
2 | 2019-12-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘悝
|
刘操
|
3 | 2019-12-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈鹏(监事)张军(总经理) [退出]刘悝(执行董事) [退出]
|
陈鹏(监事)刘操(执行董事兼总经理) [新增]
|
4 | 2019-03-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张军
|
刘悝
|
5 | 2019-03-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈鹏张军
|
陈鹏张军刘悝 [新增]
|
6 | 2016-12-09 | 其他事项备案 |
林千里:70%;林霄:30%;
|
黄石市诚信资产经营管理有限公司:90%;林千里:10%;
|
7 | 2016-12-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
林霄 [退出]林千里 [退出]
|
陈鹏 [新增]张军 [新增]
|
8 | 2016-12-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
林千里:*%;林霄:*%; [退出]
|
黄石市诚信资产经营管理有限公司:*%; [新增]林千里:*%;
|
9 | 2016-12-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
林千里
|
张军
|
10 | 2012-10-16 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
注册资本:2000.0币种:156,
|
注册资本:5000.0币种:156,
|