序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孟宪山 | 100% | 700.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孟宪山
|
|
2 |
孟庆袆
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
遵化市恒祥矿业有限公司鸿禧铁选厂
|
孟宪山 | 2020-05-21 |
2 |
遵化市恒祥矿业有限公司顺达铁选厂
|
孟宪山 | 2014-10-21 |
3 |
遵化市恒祥矿业有限公司宏祥铁选厂
|
孟宪山 | 2014-10-21 |
4 |
遵化市恒祥矿业有限公司铧昌铁选厂
|
孟宪山 | 2014-10-21 |
5 |
遵化市恒祥矿业有限公司沙岭子铁矿
|
孟宪山 | 2014-09-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-30 | 投资人(股权)变更 |
河北益实实业集团有限公司 出资 700万人民币; [退出]
|
孟宪山 出资 700万人民币; [新增]
|
2 | 2021-09-30 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2020-05-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孟宪山
|
孟宪山
|
4 | 2020-05-06 | 投资人(股权)变更 |
唐山市铧宇矿业集团有限公司 出资 420万人民币; [退出]孟宪山 出资 280万人民币; [退出]
|
河北益实实业集团有限公司 出资 700万人民币; [新增]
|
5 | 2020-05-06 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
6 | 2020-05-06 | 经营期限 |
2013年12月18日 至 2023年12月18日
|
2013年12月18日 至 长期
|
7 | 2019-06-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孟宪山
|
孟宪山
|
8 | 2019-06-05 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
9 | 2019-06-05 | 投资人(股权)变更 |
张旭波 出资 420万人民币; [退出]孟宪山 出资 280万人民币;
|
唐山市铧宇矿业集团有限公司 出资 420万人民币; [新增]孟宪山 出资 280万人民币;
|
10 | 2019-06-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孟庆袆
|
孟庆袆
|