序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 京冀曹妃甸协同****展示范区建设投资有限公司 | 100% | 20000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李峰
|
|
2 |
杨树彬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-22 | 章程备案 |
无
|
2020-10-19章程备案
|
2 | 2020-06-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘晓红 [退出]
|
杨树彬 [新增]
|
3 | 2020-06-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨树彬 [退出]
|
李峰 [新增]
|
4 | 2020-06-22 | 法定代表人变更 |
杨树彬
|
李峰
|
5 | 2020-01-06 | 注册资本变更 |
5000万人民币
|
20000.000000万人民币( + 300% )
|
6 | 2020-01-06 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-12-30增资,章程修正案
|
7 | 2020-01-06 | 投资人(股权)变更 |
京冀曹妃甸协同****展示范区建设投资有限公司 出资 5000万人民币;
|
京冀曹妃甸协同****展示范区建设投资有限公司 出资 20000( + 300% )万人民币;
|
8 | 2019-04-15 | 经营范围变更 |
房地产开****经营、物业管理;自有房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
房地产开****经营、物业管理;自有房屋租赁;工程项目管理服务;销售:建材(石灰除外)、钢渣(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|