序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张平娥 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张平娥
|
|
2 |
谭玉梅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高建军 [退出]
|
谭玉梅 [新增]
|
2 | 2016-06-02 | 股东(****起人)认缴出资额 |
韩继涛 出资 100万人民币;
|
张平娥 出资 100万人民币;
|
3 | 2016-06-02 | 法定代表人变更 |
韩继涛
|
张平娥
|
4 | 2016-06-02 | 投资人(股权)变更 |
韩继涛; [退出]
|
张平娥; [新增]
|
5 | 2016-06-02 | 监事备案 |
高建军 [退出]
|
谭玉梅 [新增]
|
6 | 2016-05-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭玉梅 [退出]
|
高建军 [新增]
|
7 | 2016-05-04 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
高建军 备案手机:*****
|
8 | 2016-05-04 | 监事备案 |
谭玉梅 [退出]
|
高建军 [新增]
|
9 | 2016-05-04 | 财务负责人 |
|
李莹
|
10 | 2016-05-04 | 经营期限(营业期限)变更 |
2012年2月21日 至 2017年2月11日
|
2012年2月21日 至 长期
|