序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王树忠 | 100% | 7000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王树忠
|
|
2 |
魏海艳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-07-05 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2017-07-05 | 投资人(股权)变更 |
王磊 出资 6900万人民币; [退出]魏海艳 出资 100万人民币; [退出]
|
王树忠 出资 7000万人民币; [新增]
|
3 | 2016-02-18 | 经营范围变更 |
房地产开****经营(贰级)与咨询(有效期至2015年11月20日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
房地产开****经营(贰级)与咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2016-02-18 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
郑美霞 备案手机:*****
|
5 | 2015-08-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王磊 [退出]
|
王树忠 [新增]
|
6 | 2015-08-26 | 法定代表人变更 |
王磊
|
王树忠
|
7 | 2015-08-26 | 董事备案 |
王磊 [退出]
|
王树忠 [新增]
|