序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-01 | 负责人变更 |
王成成 [退出]
|
张希霞 [新增]
|
2 | 2021-02-23 | 负责人变更 |
桑怡然 [退出]
|
王成成 [新增]
|
3 | 2021-02-23 | 联络员备案 |
刘丽丽 *** 备案手机:***
|
刘琳 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-04-20 | 负责人变更 |
高安然 [退出]
|
桑怡然 [新增]
|
5 | 2017-08-28 | 财务负责人 |
|
金树全
|
6 | 2017-08-28 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
刘丽丽 备案手机:*****
|
7 | 2017-08-28 | 负责人变更 |
刘宝志 [退出]
|
高安然 [新增]
|