序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 纪爱林 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-19 | 财务负责人 |
|
|
2 | 2020-10-19 | 联络员备案 |
|
|
3 | 2020-10-19 | 投资人变更 |
|
|
4 | 2016-10-19 | 财务负责人 |
|
|
5 | 2016-10-19 | 联络员备案 |
|
|
6 | 2015-06-23 | 经营范围变更 |
|
|
7 | 2014-03-03 | 经营范围变更 |
|
|