序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 迁安市国有资产管理中心 | 100% | 97253.670000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐国
|
|
2 |
闻琪
|
|
3 |
郝迈
|
|
4 |
郑连合
|
|
5 |
刘立新
|
|
6 |
刘红君
|
|
7 |
杜永杰
|
|
8 |
金立安
|
|
9 |
陈欢欢
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-24 | 地址变更 |
迁安市丰乐大路170号
|
迁安市永顺街道办事处钢城大街866号创客广场A座9032B室
|
2 | 2020-06-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐国闻琪崔建新 [退出]
|
闻琪徐国郝迈 [新增]
|
3 | 2020-06-24 | 章程备案 |
无
|
|
4 | 2020-06-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓建超 [退出]陈旭 [退出]孙卫国 [退出]郑连合唐志 [退出]
|
金立安 [新增]刘立新 [新增]刘红君 [新增]郑连合杜永杰 [新增]
|
5 | 2020-02-14 | 法定代表人变更 |
崔建新
|
徐国
|
6 | 2020-02-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
闻琪朱秋红 [退出]崔建新
|
崔建新闻琪徐国 [新增]
|
7 | 2020-02-14 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
迁安市国有资产管理委员会; [退出]
|
迁安市国有资产管理中心; [新增]
|
8 | 2020-02-14 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-02-12第四章第五条
|
9 | 2019-03-27 | 经营期限 |
2006年9月30日 至 2026年9月29日
|
2006年9月30日 至 2056年9月29日
|
10 | 2019-03-27 | 章程修正案备案 |
无
|
|