序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 董洪武 | 60% | 60.0万人民币 |
2 | 张国强 | 40% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董洪武
|
|
2 |
张国强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-28 | 法定代表人变更 |
费国良
|
董洪武
|
2 | 2021-07-28 | 投资人(股权)变更 |
张国强 出资 40万人民币;费国良 出资 60万人民币; [退出]
|
张国强 出资 40万人民币;董洪武 出资 60万人民币; [新增]
|
3 | 2021-07-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张国强
|
张国强
|
4 | 2021-07-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
费国良 [退出]
|
董洪武 [新增]
|
5 | 2020-04-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
任占华 [退出]
|
张国强 [新增]
|
6 | 2020-04-16 | 投资人(股权)变更 |
任占华 出资 40万人民币; [退出]费国良 出资 60万人民币;
|
张国强 出资 40万人民币; [新增]费国良 出资 60万人民币;
|
7 | 2018-05-28 | 投资人(股权)变更 |
任占华 出资 40万人民币;计国旺 出资 60万人民币; [退出]
|
任占华 出资 40万人民币;费国良 出资 60万人民币; [新增]
|
8 | 2018-05-28 | 法定代表人变更 |
计国旺
|
费国良
|
9 | 2018-05-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
任占华
|
任占华
|
10 | 2018-05-28 | 经营范围变更 |
提供物业服务(限办资质,取得资质后方可开展经营活动)(住所有效期至2018年4月30日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
提供物业服务(限办资质,取得资质后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|