序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘恩兴 | 100% | 4.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘恩兴
|
|
2 |
刘翠英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-25 | 经营期限 |
2009年1月6日 至 2021年12月16日
|
2009年1月6日 至 长期
|
2 | 2018-11-12 | 投资人(股权)变更 |
刘恩兴 出资 1万人民币;
|
刘恩兴 出资 4( + 300% )万人民币;
|
3 | 2018-11-12 | 经营期限 |
2009年1月6日 至 2018年12月16日
|
2009年1月6日 至 2021年12月16日
|
4 | 2018-11-12 | 财务负责人 |
|
路秀兰 ***
|
5 | 2018-11-12 | 联络员备案 |
备案手机:
|
路秀兰 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-11-12 | 地址变更 |
唐山路北区友谊路28号
|
河北省唐山市路北区茂华府111楼2单元2201室
|
7 | 2015-04-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘恩兴
|
刘恩兴
|
8 | 2015-04-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张际海 [退出]
|
刘翠英 [新增]
|
9 | 2015-04-14 | 经营范围变更 |
室内保洁服务**
|
室内保洁服务**
|
10 | 2015-04-14 | 投资人(股权)变更 |
张际海; [退出]刘恩兴;刘克威; [退出]刘翠英; [退出]
|
刘恩兴;
|