序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于庆忠 | 50% | 1300.0万人民币 |
2 | 吕凤来 | 50% | 1300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于庆忠
|
|
2 |
吕凤来
|
|
3 |
吕学超
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-25 | 经营期限 |
2007年11月15日 至 2022年11月11日
|
2007年11月15日 至 长期
|
2 | 2022-05-25 | 章程修正案备案 |
无
|
|
3 | 2020-06-23 | 经营范围变更 |
各种商用和家用健身设备、家具、运动器材用品制造、销售;自行车零件制造、销售;五金批****、零售和进出口事项(国家法律、法规规定经办理许可的取得许可后生产销售)。
|
各种商用和家用健身设备、家具、运动器材用品制造、销售;自行车零件制造、销售;五金批****、零售;钢管、带钢制造与销售;普通货运;技术研****、技术咨询、技术服务、技术转让;家具用金属配件加工;货物及技术进出口事项(国家法律、法规规定经办理许可的取得许可后生产销售)。
|
4 | 2016-04-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
于庆忠
|
5 | 2016-04-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于庆忠 [退出]
|
吕凤来 [新增]
|
6 | 2016-04-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吕凤来 [退出]
|
吕学超 [新增]
|
7 | 2016-04-08 | 董事备案 |
于庆忠 [退出]
|
吕凤来 [新增]
|
8 | 2016-04-08 | 股东(****起人)认缴出资额 |
唐山来源贸易有限公司 出资 2600万人民币;
|
于庆忠 出资 1300万人民币;吕凤来 出资 1300万人民币;
|
9 | 2016-04-08 | 经理备案 |
|
于庆忠 [新增]
|
10 | 2016-04-08 | 投资人(股权)变更 |
唐山来源贸易有限公司; [退出]
|
吕凤来; [新增]于庆忠; [新增]
|