序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨秀芬 | 100% | 2006.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨秀芬
|
|
2 |
王桂平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-11 | 章程备案 |
无
|
2019-12-11经营范围变更
|
2 | 2019-12-11 | 经营范围变更 |
餐饮企业管理;住宿服务;酒店管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
餐饮企业管理;住宿服务;酒店管理;餐饮服务;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2016-08-22 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-08-22经营范围变更
|
4 | 2016-08-22 | 经营范围变更 |
餐饮企业管理;住宿服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
餐饮企业管理;住宿服务;酒店管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2016-08-19 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-08-19经营范围变更
|
6 | 2016-08-19 | 经营范围变更 |
餐饮企业管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
餐饮企业管理;住宿服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2016-05-11 | 注册资本(金)变更 |
306万人民币
|
2006.0000万人民币( + 555.55556% )
|
8 | 2016-05-11 | 经营范围变更 |
正餐服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
餐饮企业管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2016-05-11 | 名称变更 |
唐山曹妃甸勇锟餐饮服务有限公司
|
唐山曹妃甸勇锟餐饮管理有限公司
|
10 | 2016-05-11 | 投资人(股权)变更 |
杨秀芬;
|
杨秀芬;
|