序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 霍爽 | 80% | 160.0万人民币 |
2 | 马建伟 | 20% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
霍爽
|
|
2 |
马建伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-10 | 经营期限 |
2016年6月29日 至 2019年5月31日
|
2016年6月29日 至 2029年5月31日
|
2 | 2018-05-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王艳艳 [退出]
|
马建伟 [新增]
|
3 | 2018-05-02 | 投资人(股权)变更 |
马建新 出资 160万人民币; [退出]王艳艳 出资 40万人民币; [退出]
|
马建伟 出资 40万人民币; [新增]霍爽 出资 160万人民币; [新增]
|
4 | 2018-05-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马建新 [退出]
|
霍爽 [新增]
|
5 | 2018-05-02 | 法定代表人变更 |
马建新
|
霍爽
|