序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘东辉 | 80% | 40万人民币 |
2 | 刘冬梅 | 20% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘东辉
|
|
2 |
刘冬梅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-07-18 | 经营期限(营业期限)变更 |
2006年6月15日 至 2016年6月15日
|
2006年6月15日 至 2026年6月15日
|
2 | 2016-07-18 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-07-14第五条
|
3 | 2014-09-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
窦鹏图 [退出]
|
刘冬梅 [新增]
|
4 | 2014-09-09 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
刘东辉;窦鹏图; [退出]
|
刘东辉;刘冬梅; [新增]
|
5 | 2014-09-09 | 监事备案 |
窦鹏图 [退出]
|
刘冬梅 [新增]
|
6 | 2006-06-15 | 市场主体类型变更 |
1100
|
1130
|
7 | 2006-06-15 | 市场主体类型变更 |
1130
|
1100
|