序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 山东诸城农村商业银行股份有限公司 | 38.81869% | 2550万人民币 |
2 | 王浩涛 | 7.61151% | 500万人民币 |
3 | 唐山泽信物业服务有限公司 | 7.61151% | 500万人民币 |
4 | 唐山泽广力强汽车销售服务有限公司 | 6.85036% | 450万人民币 |
5 | 唐山市丰南区华能伟业燃料有限公司 | 6.85036% | 450万人民币 |
6 | 马建红 | 4.56691% | 300万人民币 |
7 | 刘国华 | 3.80575% | 250万人民币 |
8 | 唐山玉龙房地产开****有限公司 | 3.80575% | 250万人民币 |
9 | 玉田县鑫勃商贸有限公司 | 3.80575% | 250万人民币 |
10 | 翟荣兴 | 3.0446% | 200万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张世辉
|
|
2 |
翟荣兴
|
|
3 |
王金辉
|
|
4 |
苗顺增
|
|
5 |
赵丰国
|
|
6 |
王颖睿
|
|
7 |
王汝才
|
|
8 |
高宇
|
|
9 |
郑海兵
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
唐山市丰南舜丰村镇银行股份有限公司汉沽支行
|
郑金双 | 2017-11-07 |
2 |
唐山市丰南舜丰村镇银行股份有限公司大新庄支行
|
李东涛 | 2016-11-28 |
3 |
唐山市丰南舜丰村镇银行股份有限公司黄各庄支行
|
何峰 | 2015-11-10 |
4 |
唐山市丰南舜丰村镇银行股份有限公司王兰庄支行
|
张善奎 | 2015-11-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-12 | 章程备案 |
无
|
|
2 | 2021-08-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王金辉 [退出]
|
|
3 | 2021-08-16 | 法定代表人变更 |
苗忠云
|
|
4 | 2021-08-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
苗忠云 [退出]苗顺增王金辉翟荣兴赵丰国
|
|
5 | 2020-10-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
翟荣兴赵丰国王有涛 [退出]苗顺增苗忠云
|
|
6 | 2020-10-14 | 联络员备案 |
杨志波 *** 备案手机:***
|
|
7 | 2020-10-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
8 | 2020-01-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
苗顺增杨宏磊 [退出]翟荣兴赵丰国王有涛
|
|
9 | 2020-01-14 | 法定代表人变更 |
杨宏磊
|
|
10 | 2018-08-07 | 章程修正案备案 |
无
|
|