序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-15 | 负责人变更 |
常洪军 [退出]
|
孙其昌 [新增]
|
2 | 2020-09-23 | 负责人变更 |
常洪琪 [退出]
|
常洪军 [新增]
|
3 | 2020-05-22 | 负责人变更 |
侯建娇 [退出]
|
常洪琪 [新增]
|
4 | 2018-08-10 | 负责人变更 |
蒋艳贵 [退出]
|
侯建娇 [新增]
|
5 | 2018-08-10 | 联络员备案 |
备案手机:
|
孙爱娟 *** 备案手机:***
|
6 | 2017-05-15 | 负责人变更 |
纪晓刚 [退出]
|
蒋艳贵 [新增]
|
7 | 2015-11-13 | 负责人变更 |
程永生 [退出]
|
纪晓刚 [新增]
|