序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-20 | 负责人变更 |
王义军 [退出]
|
王小林 [新增]
|
2 | 2020-01-17 | 负责人变更 |
张雨利 [退出]
|
王义军 [新增]
|
3 | 2017-05-26 | 财务负责人 |
|
苏巧丽
|
4 | 2017-05-26 | 负责人变更 |
王义军 [退出]
|
张雨利 [新增]
|
5 | 2017-05-26 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
张雨利 备案手机:*****
|
6 | 2014-08-20 | 负责人变更 |
张雨利 [退出]
|
王义军 [新增]
|