序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-09 | 负责人变更 |
魏云朋 [退出]
|
王涌 [新增]
|
2 | 2020-01-16 | 负责人变更 |
司亚男 [退出]
|
魏云朋 [新增]
|
3 | 2018-07-31 | 负责人变更 |
才健 [退出]
|
司亚男 [新增]
|
4 | 2016-06-28 | 负责人变更 |
邓佳良 [退出]
|
才健 [新增]
|
5 | 2016-06-28 | 财务负责人 |
|
才健
|
6 | 2016-06-28 | 经营范围变更 |
吸收公众存款;****放短期、中期、长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事银行卡业务;代理收付款项;代理资金清算;各类汇兑业务;资信调查、咨询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;证券公司客户交易结算资金存管业务;代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、网上银行业务;金融衍生产品交卖业务。
|
吸收公众存款;****放短期、中期、长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事银行卡业务;代理收付款项;代理资金清算;各类汇兑业务;资信调查、咨询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;证券公司客户交易结算资金存管业务;代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、网上银行业务;金融衍生产品交卖业务。
|
7 | 2016-06-28 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
才健 备案手机:*****
|