序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于海财 | 80% | 800.0万人民币 |
2 | 郭连峙 | 20% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于海财
|
|
2 |
郭连峙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-18 | 投资人(股权)变更 |
刘天齐 出资 800万人民币; [退出]郭连峙 出资 200万人民币;
|
于海财 出资 800.000000万人民币; [新增]郭连峙 出资 200万人民币;
|
2 | 2021-10-18 | 法定代表人变更 |
刘天齐
|
于海财
|
3 | 2021-10-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘天齐 [退出]
|
于海财 [新增]
|
4 | 2018-06-21 | 经营期限 |
2008年7月2日 至 2018年6月18日
|
2008年7月2日 至 长期
|
5 | 2016-09-22 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
董一 备案手机:*****
|
6 | 2016-09-22 | 经营范围变更 |
黑色金属材料、铁矿石、铁精粉、水泥、陶瓷制品、化工产品、重油、润滑油批****、零售(以上涉及国家法律法规规定审批许可的需办相关手续后经营);因特网信息服务业务(2016年5月3日);对国家允许行业的非金融性投资及投资管理咨询***
|
黑色金属材料、铁矿石、铁精粉、水泥、陶瓷制品、化工产品、重油、润滑油批****、零售(以上涉及国家法律法规规定审批许可的需办相关手续后经营);因特网信息服务业务;对国家允许行业的非金融性投资及投资管理咨询;国内贸易代理服务***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2016-09-22 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
刘天齐;郭连峙;
|
郭连峙;刘天齐;
|
8 | 2015-04-01 | 法定代表人变更 |
高秀明
|
刘天齐
|
9 | 2015-04-01 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
高秀明; [退出]郭连峙;
|
刘天齐; [新增]郭连峙;
|
10 | 2013-05-20 | 市场主体类型变更 |
1100
|
1130
|