序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 唐山湾国际旅游岛海溢旅游管理有限公司 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李新晖
|
|
2 |
马蕊
|
|
3 |
陈宇
|
|
4 |
王振宇
|
|
5 |
姚春飞
|
|
6 |
尹淼
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李新晖马蕊王振宇陈宇何林林 [退出]
|
姚春飞 [新增]李新晖王振宇马蕊陈宇
|
2 | 2019-10-28 | 法定代表人变更 |
刘丙江
|
李新晖
|
3 | 2019-10-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李新晖刘丙江 [退出]马蕊孙昌岭 [退出]陈宇
|
李新晖马蕊何林林 [新增]陈宇王振宇 [新增]
|
4 | 2019-08-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王建祥 [退出]薛惠香 [退出]刘丙江李新晖孙昌岭
|
马蕊 [新增]孙昌岭陈宇 [新增]刘丙江李新晖
|
5 | 2016-07-06 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
唐山湾创新产业投资控股有限公司; [退出]
|
唐山湾国际旅游岛海溢旅游管理有限公司; [新增]
|
6 | 2015-07-29 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
唐山湾旅游投资控股集团有限公司; [退出]
|
唐山湾创新产业投资控股有限公司; [新增]
|
7 | 2014-04-03 | 投资人(股权)变更 |
唐山湾国际旅游岛国有资产管理办公室; [退出]
|
唐山湾旅游投资控股有限公司; [新增]
|