序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-06 | 其他事项备案 |
中信银行股份有限公司唐山分行
|
中信银行股份有限公司石家庄分行
|
2 | 2020-08-06 | 负责人变更 |
魏国旗 [退出]
|
周国玲 [新增]
|
3 | 2019-09-25 | 负责人变更 |
陈鸿伟 [退出]
|
魏国旗 [新增]
|
4 | 2018-09-20 | 负责人变更 |
张兵 [退出]
|
陈鸿伟 [新增]
|
5 | 2018-09-20 | 经营范围变更 |
办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理收付款项;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付、销售政府债券;代理收付款项;外汇存款、外汇汇款、外币兑换;办理其总行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的业务;办理经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(住所有效期至2016年5月19日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理收付款项;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付、销售政府债券;代理收付款项;外汇存款、外汇汇款、外币兑换;办理其总行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的业务;办理经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2015-04-01 | 负责人变更 |
周国玲 [退出]
|
张兵 [新增]
|
7 | 2014-04-18 | 负责人变更 |
张兵 [退出]
|
周国玲 [新增]
|