序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-30 | 市场主体类型变更 |
股份有限公司分公司(非上市、国有控股)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
2 | 2019-04-26 | 财务负责人 |
|
赵虹 ***
|
3 | 2019-04-26 | 经营范围变更 |
证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;融资融券;代销金融产品;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问(按经营证券业务许可证核定的范围经营,期限至2017年12月5日)**
|
证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;融资融券;代销金融产品;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
4 | 2019-04-26 | 负责人变更 |
杨文军 [退出]
|
葛建 [新增]
|
5 | 2016-08-03 | 企业类型变更 |
有限责任公司分公司(国有控股)
|
股份有限公司分公司(非上市、国有控股)
|
6 | 2016-08-03 | 名称变更 |
财达证券有限责任公司唐山南堡开****区证券营业部
|
财达证券股份有限公司唐山南堡开****区证券营业部
|
7 | 2016-08-03 | 隶属关系备案 |
财达证券有限责任公司
|
财达证券股份有限公司
|
8 | 2016-08-03 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
周洁 备案手机:*****
|
9 | 2015-03-24 | 隶属关系备案 |
河北财达证券经纪有限责任公司
|
财达证券有限责任公司
|
10 | 2015-03-24 | 经营范围变更 |
证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;融资融券;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问(凭经营证券业务许可证经营)**
|
证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;融资融券;代销金融产品;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问(按经营证券业务许可证核定的范围经营,期限至2017年12月5日)**
|