序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 唐山兴园投资有限公司 | 100% | 30.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭长沅
|
|
2 |
付国志
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
江兴民 [退出]
|
付国志 [新增]
|
2 | 2020-07-24 | 经营范围变更 |
企业管理咨询、策划创意服务、节能技术推广服务(法律法规禁止限制的项目除外);房屋租赁***
|
企业管理咨询、策划创意服务、节能技术推广服务(法律法规禁止限制的项目除外);房屋租赁;物业管理***
|
3 | 2018-09-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高锟 [退出]
|
郭长沅 [新增]
|
4 | 2018-09-19 | 法定代表人变更 |
高锟
|
郭长沅
|
5 | 2018-04-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曾庆华 [退出]
|
江兴民 [新增]
|
6 | 2018-04-19 | 法定代表人变更 |
王言
|
高锟
|
7 | 2018-04-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王言 [退出]
|
高锟 [新增]
|
8 | 2015-11-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张建强 [退出]
|
曾庆华 [新增]
|
9 | 2015-11-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙立军 [退出]
|
王言 [新增]
|
10 | 2015-11-05 | 监事备案 |
张建强 [退出]
|
曾庆华 [新增]
|