序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-13 | 负责人变更 |
马自强 [退出]
|
李峰 [新增]
|
2 | 2021-08-13 | 联络员备案 |
董靖 *** 备案手机:***
|
李峰 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-09-10 | 负责人变更 |
董靖 [退出]
|
马自强 [新增]
|
4 | 2018-05-09 | 经营范围变更 |
吸收公共存款;****放短期、中期、长期、贷款、办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理****行金融债券、代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借、买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务,提供保险箱服务业务;经中国银行业监督管理部门批准的其他业务(经营期限至2016年5月19日)*****
|
吸收公共存款;****放短期、中期、长期、贷款、办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理****行金融债券、代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借、买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务,提供保险箱服务业务;经中国银行业监督管理部门批准的其他业务***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2016-09-27 | 负责人变更 |
邢淑玲 [退出]
|
董靖 [新增]
|
6 | 2016-09-27 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
董靖 备案手机:*****
|