序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张国文 | 100% | 210.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张国文
|
|
2 |
张国英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李振坤 [退出]
|
张国英 [新增]
|
2 | 2018-06-11 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
张惠忠; [退出]
|
张国文; [新增]
|
3 | 2018-06-11 | 投资人(股权)变更 |
张惠忠 出资 210万人民币; [退出]
|
张国文 出资 210万人民币; [新增]
|
4 | 2018-06-11 | 财务负责人 |
肖占林 ***
|
张淑艳 ***
|
5 | 2018-06-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
张国文
|
6 | 2018-06-11 | 法定代表人变更 |
张惠忠
|
张国文
|
7 | 2018-06-11 | 联络员备案 |
张格 *** 备案手机:*****
|
张淑艳 *** 备案手机:***
|
8 | 2018-06-11 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-06-05第五章第十二条
|
9 | 2018-03-09 | 经营期限 |
2008年3月26日 至 2018年3月26日
|
2008年3月26日 至 2038年3月26日
|
10 | 2017-04-13 | 经营范围变更 |
批****零售:焦炭、建材、钢铁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
批****零售:焦炭、建材、钢铁、煤炭(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|