序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张君 | 50% | 1000.0万人民币 |
2 | 于光波 | 47.5% | 950.0万人民币 |
3 | 田伦 | 2.5% | 50.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-15 | 章程备案 |
无
|
2021-01-12一致通过新的公司章程,原公司章程即日起失效。
|
2 | 2021-01-15 | 法定代表人变更 |
于光波
|
李霞
|
3 | 2021-01-15 | 联络员备案 |
于光波 *** 备案手机:***
|
李霞 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-01-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
李霞
|
5 | 2021-01-15 | 财务负责人 |
黄国华 ***
|
李玉 ***
|
6 | 2020-11-19 | 联络员备案 |
备案手机:
|
于光波 *** 备案手机:***
|
7 | 2020-11-19 | 财务负责人 |
|
黄国华 ***
|
8 | 2020-11-19 | 经营期限 |
2002年10月11日 至 2020年12月30日
|
2002年10月11日 至 2025年10月10日
|
9 | 2014-07-25 | 经营范围变更 |
许可经营项目:煤炭及制品(经营至2013年11月4日);一般经营项目:建材(原木、木材、石灰除外)、钢材、化工产品(不含易燃易爆品)批*******
|
煤炭及制品、建材(原木、木材、石灰除外)、钢材、化工产品(不含易燃易爆品)批****(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
10 | 2012-07-19 | 注册资本变更 |
1000.0
|
2000.0000( + 100% )
|