序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 唐淑珍 | 40% | 80.0万人民币 |
2 | 宋玉华 | 30% | 60.0万人民币 |
3 | 王秀敏 | 30% | 60.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王秀敏
|
|
2 |
唐淑珍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵瑞雪 [退出]
|
唐淑珍 [新增]
|
2 | 2017-12-13 | 投资人(股权)变更 |
王秀敏 出资 60万人民币;宋玉华 出资 60万人民币;赵瑞雪 出资 80万人民币; [退出]
|
王秀敏 出资 60万人民币;宋玉华 出资 60万人民币;唐淑珍 出资 80万人民币; [新增]
|
3 | 2017-12-13 | 监事备案 |
赵瑞雪 [退出]
|
唐淑珍 [新增]
|
4 | 2017-11-14 | 投资人(股权)变更 |
韦懿桐 出资 60万人民币; [退出]韦佳宏 出资 60万人民币; [退出]赵瑞雪 出资 80万人民币;
|
王秀敏 出资 60万人民币; [新增]宋玉华 出资 60万人民币; [新增]赵瑞雪 出资 80万人民币;
|
5 | 2017-11-14 | 法定代表人变更 |
韦佳宏
|
王秀敏
|
6 | 2016-09-08 | 经营范围变更 |
预包装食品批****、零售(食品流通许可证有效期至2016年6月24日),板栗收购、筛选加工、销售,矿山机械配件、五金化工(不含危险化学品)销售**
|
预包装食品批****、零售,板栗收购、筛选加工、销售,矿山机械配件、五金化工(不含危险化学品)销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
7 | 2016-09-08 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
韦江涛 备案手机:*****
|
8 | 2016-09-08 | 财务负责人 |
|
韦江涛
|
9 | 2013-06-26 | 其他事项备案 |
预包装食品批****、零售(食品流通许可证有效期至2013年6月17日),板栗收购、筛选加工、销售,矿山机械配件、五金化工(不含危险化学品)销售**
|
预包装食品批****、零售(食品流通许可证有效期至2016年6月24日),板栗收购、筛选加工、销售,矿山机械配件、五金化工(不含危险化学品)销售**
|
10 | 2013-06-26 | 法定代表人变更 |
韦海会
|
韦佳宏
|