序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王翠香 | 100% | 30.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王大川
|
|
2 |
冯晶
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
迁安市千家房地产经纪有限公司惠泉分公司
|
曲立军 | 2016-07-28 |
2 |
迁安市千家房地产经纪有限公司花园分公司
|
冯晶 | 2016-07-27 |
3 |
迁安市千家房地产经纪有限公司惠宁分公司
|
冯晶 | 2015-09-10 |
4 |
迁安市千家房地产经纪有限公司丰惠分公司
|
冯晶 | 2014-07-03 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-13 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-01-13第二章第三条内容、第六章第十二条内容。
|
2 | 2022-01-13 | 法定代表人变更 |
王翠香
|
王大川
|
3 | 2022-01-13 | 经营范围变更 |
新建房屋买卖代理服务;二手房买卖经纪服务;二手房租赁经纪服务。
|
房地产经纪。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2022-01-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王翠香 [退出]
|
王大川 [新增]
|
5 | 2016-05-04 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
冯晶 备案手机:*****
|
6 | 2016-05-04 | 投资人(股权)变更 |
邸建东; [退出]
|
王翠香; [新增]
|
7 | 2016-05-04 | 法定代表人变更 |
邸建东
|
王翠香
|
8 | 2016-05-04 | 股东(****起人)认缴出资额 |
邸建东 出资 30万人民币;
|
王翠香 出资 30万人民币;
|
9 | 2014-07-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨桂花 [退出]
|
冯晶 [新增]
|
10 | 2014-07-17 | 监事备案 |
杨桂花 [退出]
|
冯晶 [新增]
|