序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王恩印 | 95.09804% | 4850.0万人民币 |
2 | 刘海彬 | 4.90196% | 250.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王恩印
|
|
2 |
刘海彬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-26 | 经营期限 |
2006年11月21日 至 2021年11月21日
|
2006年11月21日 至 长期
|
2 | 2016-08-17 | 财务负责人 |
|
李国
|
3 | 2016-08-17 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
王立君 备案手机:*****
|
4 | 2016-08-17 | 经营范围变更 |
房地产开****(凭资质开展经营活动)**
|
房地产开****(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
5 | 2015-02-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王新华 [退出]
|
王恩印 [新增]
|
6 | 2015-02-09 | 法定代表人变更 |
王新华
|
王恩印
|
7 | 2015-02-09 | 董事备案 |
王新华 [退出]
|
王恩印 [新增]
|
8 | 2015-02-09 | 投资人(股权)变更 |
刘海彬;王新华; [退出]
|
刘海彬;王恩印; [新增]
|
9 | 2014-06-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
刘东立
|
10 | 2014-06-27 | 法定代表人变更 |
王新华
|
王新华
|