序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘利 | 60% | 3000万人民币 |
2 | 刘慧 | 40% | 2000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李辉
|
|
2 |
严洁冰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-08 | 经营期限 |
2000年5月18日 至 2020年4月27日
|
2000年5月18日 至 长期
|
2 | 2020-07-08 | 投资人(股权)变更 |
刘利 出资 3000万人民币;刘慧 出资 2000万人民币;
|
刘利 出资 3000万人民币;刘慧 出资 2000万人民币;
|
3 | 2015-08-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘利 [退出]
|
李辉 [新增]
|
4 | 2015-08-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘慧 [退出]刘利 [退出]李辉
|
李辉
|
5 | 2015-08-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈瑞麟 [退出]许民生 [退出]何继宏 [退出]
|
严洁冰 [新增]
|
6 | 2015-08-13 | 监事备案 |
陈瑞麟 [退出]许民生 [退出]何继宏 [退出]
|
严洁冰 [新增]
|
7 | 2015-08-13 | 法定代表人变更 |
刘利
|
李辉
|
8 | 2015-08-13 | 董事备案 |
刘慧 [退出]刘利 [退出]李辉
|
李辉
|
9 | 2015-08-13 | 经理备案 |
刘利 [退出]
|
李辉 [新增]
|