序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘玉兰 | 20% | 20.0万人民币 |
2 | 王文玲 | 20% | 20.0万人民币 |
3 | 赵玉柱 | 20% | 20.0万人民币 |
4 | 董俊丽 | 20% | 20.0万人民币 |
5 | 桑润锁 | 20% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
桑润锁
|
|
2 |
高春山
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-17 | 章程备案 |
无
|
|
2 | 2020-04-28 | 联络员备案 |
备案手机:
|
|
3 | 2020-04-28 | 经营范围变更 |
财务审计、验资、会计咨询服务*
|
|
4 | 2020-04-28 | 地址变更 |
唐山路南区新华西道118-8号(新华步行街2-320)
|
|
5 | 2020-04-28 | 财务负责人 |
|
|
6 | 2018-09-04 | 章程修正案备案 |
无
|
|
7 | 2018-09-04 | 法定代表人变更 |
刘玉兰
|
|
8 | 2018-09-04 | 投资人(股权)变更 |
王文玲 出资 20万人民币;吴志华 出资 20万人民币; [退出]董俊丽 出资 20万人民币;赵玉柱 出资 20万人民币;刘玉兰 出资 20万人民币;
|
|
9 | 2018-09-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘玉兰 [退出]
|
|
10 | 2016-12-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张继志 [退出]
|
|