序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐光新 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐光新
|
|
2 |
于小亮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-24 | 章程修正案备案 |
无
|
|
2 | 2022-01-24 | 经营范围变更 |
工程机械租赁;土石方工程施工、市政工程、园林绿化工程设计、施工;劳务服务(不含劳务派遣)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|
3 | 2021-11-30 | 经营范围变更 |
工程机械租赁;土石方工程施工、市政工程、园林绿化工程设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|
4 | 2021-11-30 | 章程修正案备案 |
无
|
|
5 | 2020-09-10 | 法定代表人变更 |
颜培俊
|
|
6 | 2020-09-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
颜培俊 [退出]
|
|
7 | 2020-09-10 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
颜培俊; [退出]
|
|
8 | 2020-09-10 | 投资人(股权)变更 |
颜培俊 出资 500万人民币; [退出]
|
|
9 | 2020-07-01 | 投资人(股权)变更 |
王增绪 出资 15万人民币; [退出]齐国梁 出资 470万人民币; [退出]于小亮 出资 15万人民币; [退出]
|
|
10 | 2020-07-01 | 法定代表人变更 |
齐国梁
|
|