序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王建 | 50% | 50万人民币 |
2 | 张绍梅 | 50% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王建
|
|
2 |
谭政
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-27 | 清算组备案 |
无
|
负责人:王建;成员:张绍梅;
|
2 | 2018-09-05 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
3 | 2018-09-05 | 投资人(股权)变更 |
张丽娜 出资 100万人民币; [退出]
|
王建 出资 50万人民币; [新增]张绍梅 出资 50万人民币; [新增]
|
4 | 2016-11-01 | 法定代表人变更 |
张丽娜
|
王建
|
5 | 2016-11-01 | 经营期限(营业期限)变更 |
2015年12月14日 至 2025年11月30日
|
2015年12月14日 至 长期
|