序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-20 | 财务负责人 |
|
何爱琴
|
2 | 2017-12-20 | 经营范围变更 |
|
卷烟、雪茄烟零售;汽油、柴油、润滑油零售;预包装食品零售***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2017-12-20 | 负责人变更 |
|
付柏林 [新增]
|
4 | 2016-07-28 | 经营范围变更 |
|
卷烟、雪茄烟零售(有效期限至2017年12月31日);汽油(期限至2017年12月14日)、柴油、润滑油零售;预包装食品零售***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2014-12-18 | 经营范围变更 |
|
卷烟、雪茄烟零售(有效期限至2017年12月31日);汽油(期限至2017年12月14日)、柴油、润滑油零售*
|
6 | 2014-12-01 | 负责人变更 |
|
孙佳尤 [新增]
|