序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李素伶 | 127.5万人民币 | |
2 | 李亮 | 122.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李亮
|
|
2 |
李素伶
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-04 | 其他事项备案 |
李亮 出资 147万人民币;李素伶 出资 153万人民币;
|
李亮 出资 274.4万人民币;李素伶 出资 285.6万人民币;
|
2 | 2020-08-04 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-08-03章程修正案
|
3 | 2020-08-04 | 注册资本变更 |
300万人民币
|
560.000000万人民币( + 86.66667% )
|
4 | 2020-07-28 | 其他事项备案 |
李亮 出资 24.5万人民币;李素伶 出资 25.5万人民币;
|
李亮 出资 147万人民币;李素伶 出资 153万人民币;
|
5 | 2020-07-28 | 注册资本变更 |
50万人民币
|
300.000000万人民币( + 500% )
|
6 | 2020-07-28 | 经营期限 |
2007年10月23日 至 2022年9月30日
|
2007年10月23日 至 长期
|
7 | 2017-01-10 | 股东(****起人)认缴出资额 |
李亮 出资 35万人民币;李素伶 出资 15万人民币;
|
李亮 出资 24.5万人民币;李素伶 出资 25.5万人民币;
|
8 | 2017-01-10 | 投资人(股权)变更 |
李亮;李素伶;
|
李亮;李素伶;
|
9 | 2015-12-14 | 财务负责人 |
|
王巧欣
|
10 | 2015-12-14 | 联络员备案 |
|
尹晓东
|