序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑广海 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑广海
|
|
2 |
邵逢宇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-01 | 经营范围变更 |
农业技术推广服务;谷物种植;海水养殖(海洋滩涂养殖除外);内陆养殖;造林、林木的抚育和管理;粮食收购、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
农业技术推广服务;谷物种植;海水养殖(海洋滩涂养殖除外);内陆养殖;造林、林木的抚育和管理;粮食收购、销售;大米加工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2018-11-01 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-10-31经营范围变更
|
3 | 2018-11-01 | 联络员备案 |
邵逢宇 *** 备案手机:***
|
邵逢宇 *** 备案手机:***
|
4 | 2016-03-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陆瑞芳 [退出]
|
郑广海 [新增]
|
5 | 2016-03-24 | 经理备案 |
陆瑞芳 [退出]
|
郑广海 [新增]
|
6 | 2016-03-24 | 经营范围变更 |
农业技术推广服务;谷物种植;海水养殖(海洋滩涂养殖除外);内陆养殖;造林、林木的抚育和管理;粮食收购、销售(以上项目涉及专项审批的,凭有效许可证件开展经营活动)
|
农业技术推广服务;谷物种植;海水养殖(海洋滩涂养殖除外);内陆养殖;造林、林木的抚育和管理;粮食收购、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2016-03-24 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
邵逢宇 备案手机:*****
|
8 | 2016-03-24 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-03-20股东变更,法定代表人变更
|
9 | 2016-03-24 | 法定代表人变更 |
陆瑞芳
|
郑广海
|
10 | 2016-03-24 | 出资日期变更 |
陆瑞芳;
|
郑广海;
|