序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王世清 | 66.66667% | 2.0万人民币 |
2 | 阎丽敏 | 33.33333% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
阎丽敏
|
|
2 |
王世清
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐丽明 [退出]
|
阎丽敏 [新增]
|
2 | 2018-07-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
阎丽敏 [退出]
|
王世清 [新增]
|
3 | 2018-07-20 | 联络员备案 |
徐丽明 *** 备案手机:***
|
阎丽敏 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-07-20 | 法定代表人变更 |
徐丽明
|
阎丽敏
|
5 | 2018-07-20 | 财务负责人 |
徐丽明 ***
|
徐贵文 ***
|
6 | 2016-11-29 | 法定代表人变更 |
王世清
|
徐丽明
|
7 | 2016-11-29 | 经营范围变更 |
水资源管理技术咨询、水利技术咨询(国家法律、行政法规禁止的项目除外;国家法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)***
|
水资源管理技术咨询、水利技术咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) **
|
8 | 2015-12-28 | 经营范围变更 |
水资源管理技术咨询、水利技术咨询(国家法律、行政法规禁止的项目除外;国家法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)***
|
水资源管理技术咨询、水利技术咨询(国家法律、行政法规禁止的项目除外;国家法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)***
|
9 | 2015-12-28 | 财务负责人 |
|
徐丽明
|
10 | 2015-12-28 | 经营期限(营业期限)变更 |
2010年1月18日 至 2015年12月30日
|
2010年1月18日 至 2045年12月31日
|