序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于海敏 | 60% | 30万人民币 |
2 | 于海燕 | 40% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨凤友
|
|
2 |
于海燕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-18 | 地址变更 |
河北省唐山市丰润区丰润镇中学宿舍楼门市1号
|
河北省唐山市丰润区朝阳小区104-11号一层
|
2 | 2021-07-14 | 法定代表人变更 |
贾瑞臣
|
杨凤友
|
3 | 2021-07-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贾瑞臣 [退出]
|
杨凤友 [新增]
|
4 | 2020-09-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于海敏 [退出]
|
贾瑞臣 [新增]
|
5 | 2020-09-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于海燕
|
于海燕
|
6 | 2020-09-07 | 法定代表人变更 |
于海敏
|
贾瑞臣
|
7 | 2018-09-11 | 投资人(股权)变更 |
鲁晓芳 出资 30万人民币; [退出]于海燕 出资 20万人民币;
|
于海敏 出资 30万人民币; [新增]于海燕 出资 20万人民币;
|
8 | 2018-09-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
鲁晓芳 [退出]
|
于海敏 [新增]
|
9 | 2018-09-11 | 法定代表人变更 |
鲁晓芳
|
于海敏
|