序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴永 | 100% | 400.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴永
|
|
2 |
陈迪晓岛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-01 | 经营范围变更 |
销售:铁矿粉、焦炭(高硫焦炭除外,无储存)、煤炭(高硫燃煤除外、无储存,有效期至2019年7月18日)、钢材、化工产品(易燃、易爆、危化品除外)、五金交电、黑色金属材料及矿产品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
销售:铁矿粉、焦炭(高硫焦炭除外,无储存)、煤炭(高硫燃煤除外、无储存,有效期至2020年7月1日)、钢材、化工产品(易燃、易爆、危化品除外)、五金交电、黑色金属材料及矿产品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
2 | 2018-07-23 | 经营范围变更 |
销售:铁矿粉、焦炭(高硫焦炭除外,无储存)、煤炭(高硫燃煤除外、无储存,有效期至2018年6月13日)、钢材、化工产品(易燃、易爆、危化品除外)、五金交电、黑色金属材料及矿产品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
销售:铁矿粉、焦炭(高硫焦炭除外,无储存)、煤炭(高硫燃煤除外、无储存,有效期至2019年7月18日)、钢材、化工产品(易燃、易爆、危化品除外)、五金交电、黑色金属材料及矿产品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
3 | 2017-06-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李凤彪 [退出]
|
陈迪晓岛 [新增]
|
4 | 2017-06-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李凤振 [退出]
|
吴永 [新增]
|
5 | 2017-06-14 | 经营范围变更 |
销售:铁矿粉、焦炭(高硫焦炭除外,无储存)、煤炭(高硫燃煤除外、无储存,有效期至2017年3月29日)、钢材、化工产品(易燃、易爆、危化品除外)、五金交电、黑色金属材料及矿产品(房屋租期至2021年3月1日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
销售:铁矿粉、焦炭(高硫焦炭除外,无储存)、煤炭(高硫燃煤除外、无储存,有效期至2018年6月13日)、钢材、化工产品(易燃、易爆、危化品除外)、五金交电、黑色金属材料及矿产品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
6 | 2017-06-14 | 经理备案 |
李凤振 [退出]
|
吴永 [新增]
|
7 | 2017-06-14 | 法定代表人变更 |
李凤振
|
吴永
|
8 | 2017-06-14 | 董事备案 |
李凤振 [退出]
|
吴永 [新增]
|
9 | 2017-06-14 | 投资人(股权)变更 |
李凤振 出资 360万人民币; [退出]李凤彪 出资 20万人民币; [退出]刘丹 出资 20万人民币; [退出]
|
吴永 出资 400万人民币; [新增]
|
10 | 2017-06-14 | 监事备案 |
李凤彪 [退出]
|
陈迪晓岛 [新增]
|